SPD-Fraktion | SPD | SPD Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | | 31.07.2023 | bis 31.07.2023 |
Rat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 21.10.2009 | 31.10.2020 | von 21.10.2009 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Klima, Umwelt, Bau | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Planung und Liegenschaften | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Schule und Sport | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.10.2009 | 31.07.2023 | von 29.10.2009 bis 31.07.2023 |
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 |
Kulturausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 |
Sozialausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.10.2009 | 31.07.2023 | von 29.10.2009 bis 31.07.2023 |
Wahlausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 |
Hallenbadausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.10.2013 | 31.05.2014 | von 17.10.2013 bis 31.05.2014 |
Ausschuss Sanierung Hallenbad | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 26.06.2014 | 19.10.2017 | von 26.06.2014 bis 19.10.2017 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Sonderausschuss für die Zukunft der Feuerwehr | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.01.2019 | 31.10.2020 | von 04.01.2019 bis 31.10.2020 |
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss und Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 31.10.2018 | 31.07.2023 | von 31.10.2018 bis 31.07.2023 |
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss und Kulturausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.05.2016 | 31.07.2023 | von 18.05.2016 bis 31.07.2023 |
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss und Sozialausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.03.2017 | 31.07.2023 | von 02.03.2017 bis 31.07.2023 |
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss und Ausschuss für Planung und Liegenschaften | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.03.2017 | 24.11.2020 | von 09.03.2017 bis 24.11.2020 |
Ausschuss für Schule und Sport und Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.12.2016 | 31.07.2023 | von 22.12.2016 bis 31.07.2023 |
Jugendhilfeausschuss und Sozialausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.01.2018 | 31.07.2023 | von 23.01.2018 bis 31.07.2023 |
Jugendhilfeausschuss | AWO Rhein-Kreis Neuss | AWO Rhein-Kreis Neuss Mitglied | Mitglied | 26.06.2014 | 31.07.2023 | von 26.06.2014 bis 31.07.2023 |